METODE DOUBLING

Tahukah Anda perkalian bisa dikerjakan dengan metode doubling loh????
Mau tau nggak gimana caranya?????????

Contoh :

Misalkan kita mengalikan bilangan 17 X 85 = ????

1 X 45 = 45
2 X 45 = 90
4 X 45 = 180
8 X 45 = 360
16 X 45 = 720

Karena 17 = 16 + 1, maka 17 x 45 = (16 +1 )(45) = (16) (45) + (1)(45) = 720 + 45 = 765

26 X 47 dapat dikerjakan dengan metode doubling menjadi:

26 ———- 47
13 ———- 94
6 ———- 188
3 ———- 376
1 ———- 752

26 X 47 = 752 + 376 + 94 = 1222

Perhatikan bahwa bila ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan dikalikan dengan 2. Sisa 1 dari pembagian ruas kiri yang ganjil dihilangkan. Hasil kali yang dicari merupakan jumlah bilangan-bilangan yang merupakan pasangan bilangan ganjil ruas kanan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s